Хто був до мішустіна?
Список голів уряду Російської Федерації
№ | Ім'я, по батькові, прізвище (Роки життя) | Строк повноважень |
---|---|---|
в. о. | Дмитро Анатолійович Медведєв (нар. 1965) | 8 травня 2018 року |
10 | 15 січня 2020 року | |
в. о. | 16 січня 2020 року | |
11 | Михайло Володимирович Мішустін (нар. 1966) | нині на посаді |
Члени Уряду
Посада | Міністр |
---|---|
Міністр Російської Федерації | Лівшиць Олександр Якович (19 серпня 1999 – 7 травня 2000; в. о. до 28 червня 2000) |
Міністр Російської Федерації | Лубенченко Костянтин Дмитрович (14 січня 2000 – 7 травня 2000; в. о. до 28 червня 2000) |
Аріпов, Абдулла Нігматович
Абдулла Нігматович Аріпов | |
---|---|
14 вересня – 14 грудня 2016 | |
Голова правління | Шавкат Мірзієєв |
Президент | Шавкат Мірзієєв (в. о.) |
Попередник | Адхам Ікрамов |