Хто був генерал губернатором Туркестану у 1898–1901 рр.?
28 березня 1898 З. М. Духовській був призначений генерал-губернатором Туркестану і командувачем військами Туркестанського військового округу. У 1901 р.
З 28 березня 1898 року по грудень 1900 р. Духовський був Туркестанським генерал–губернатором та командувачем військами Туркестанського військового округу. 6 грудня 1900 р. здійснено в генерали від інфантерії і 1 січня 1901 р.
Туркестанське генерал-губернаторство – адміністративна освіта в Російській імперії, в Західному Туркестані. З 1886 року офіційна назва Туркестанська край.Генерал–губернатори
П. І. О. | Титул, чин, звання | Час заміщення посади |
---|---|---|
Гродеков Микола Іванович | генерал від інфантерії | 15.12.1906—08.03.1908 |
Генерал-губернаторством керував генерал–губернатор – Військово-адміністративний начальник краю в Росії.